【人事】ビリングシステム(2023年3月23日) ビリングシステム ⅲ.インターネット・Eコマース (2023年3月23日) 取締役、管理本部長、長谷川毅 退任(取締役)金山佳正 退任(社外取締役)岡部長栄 ...続きを見る
【人事】ビリングシステム(2022年10月1日) ビリングシステム ⅲ.インターネット・Eコマース (2022年10月1日) 管理本部経理部長(管理部長)管理本部長、長谷川毅 管理本部人事総務部長、坂本真 ...続きを見る
【人事】ビリングシステム(2022年9月1日) ビリングシステム ⅲ.インターネット・Eコマース (2022年9月1日) システムサービス本部長、取締役、芳賀正彦 システム開発本部長(システム本部長)システム開発第一部長、七條純一 業務本部業務推進部長(業務本部業務推進部次長)西浦玄博 営業本部長付部長、川上誠之 取手事務センター長(業務推進部長)業務本部長、大澤民枝 ...続きを見る
【人事】ビリングシステム(2015年3月27日) ビリングシステム ⅲ.インターネット・Eコマース (2015年3月27日) 取締役、大迫賢一 監査役、中谷浩一 退任(取締役)大光寺尚 ...続きを見る