【人事】平和堂(2015年5月14日) 平和堂 ⅰ.小売 (2015年5月14日) 取締役、執行役員食品統括兼一般食品事業部長、 福嶋繁 > 同、 木下貴司 > 退任(取締役) 山下修一 > 0749-23-3111 >>『平和堂』の他の異動ニュース 一覧<< 関連する異動ニュース 【人事】平和堂(2024年9月16日) 【人事】平和堂(2024年9月4日) 【人事】平和堂(2024年8月21日) 【人事】平和堂(2024年5月16日) 【人事】平和堂(2024年3月21日) 【人事】平和堂(2024年3月16日) 【人事】平和堂(2024年2月5日)-2 【人事】平和堂(2024年2月5日) 【人事】平和堂(2023年11月16日) 【人事】平和堂(2023年10月16日)