【人事】三井物産プラントシステム(2012年7月1日) 三井物産プラントシステム Ⅷ.商社 (2012年7月1日) 海外第二本部長(海外第四本部海外交通プロジェクト)金子真人 海外第四本部海外交通プロジェクト、原淳二 ...続きを見る
【人事】三井物産(2012年7月1日) 三井物産 Ⅷ.商社 (2012年7月1日) コンシューマーサービス業務、執行役員コンシューマーサービス事業本部長、田中聡 米州副本部長兼米州三井物産EVP(米州本部化学品商品本部長兼米国三井物産SVP)片桐進 ペルー三井物産社長、新井健夫 金属資源本部金属資源業務(ペルー三井物産社長)高瀬芳典 自動車・建機事業本部自動車アジア、久松雅文 アジア・大洋州本部自動車・建機事業商品本部長兼タイ国三井物産EVP(自動車・建機事業本部自動車アジア)原田望 ...続きを見る
【人事】三井物産ケミカル(2012年6月22日) 三井物産ケミカル Ⅷ.商社 社長人事 (2012年6月22日) 社長(三井物産基礎化学品本部副本部長)西野隆治(にしのたかはる) 副社長兼本店営業本部長(同基礎化学品本部アロマ・ポリエステル原料事業部長)稲垣卓也 退任(社長)高橋裕康 ...続きを見る
【人事】三井物産(2012年6月1日) 三井物産 Ⅷ.商社 (2012年6月1日) エネルギー第一本部石炭・原子燃料(ジャパンオーストラリアエルエヌジー・ミミ社長兼CEO)山口光太郎 ミツイE&Pオーストラリア社長、木村豊 ...続きを見る
【人事】三井物産(2012年6月1日) 三井物産 Ⅷ.商社 (2012年6月1日) 九州支社業務、武政栄治 情報産業本部モバイルインターネット・メディア第一、内田康幸 同モバイルインターネット・メディア第二(モバイルインターネット・メディア第一)宮地和樹 ...続きを見る
【人事】三井物産(2012年5月1日) 三井物産 Ⅷ.商社 (2012年5月1日) エネルギー第一本部石油・ガス資源開発(原子燃料)野水秀一 エネルギー第二本部エネルギー第二業務兼エネルギー第一本部エネルギー第一業務(エネルギー第一本部石炭)竹部幸夫 同LNG第一事業部長、羽白剛 ...続きを見る
【人事】三井物産プラントシステム(2012年4月1日) 三井物産プラントシステム Ⅷ.商社 (2012年4月1日) 商品管掌(プロジェクトセクター管掌)取締役兼常務執行役員、金子信彦 同(重機械セクター管掌)同兼常務執行役員、木賊正明 商品管掌(電力セクター管掌)常務執行役員、桑原研三 ...続きを見る
【人事】三井物産(2012年4月1日) 三井物産 Ⅷ.商社 (2012年4月1日) 取締役(代表取締役兼副社長執行役員)大前孝雄 取締役(同兼副社長執行役員)駒井正義 副社長執行役員(専務執行役員)代表取締役、川嶋文信 ...続きを見る
【人事】三井物産(2012年4月1日) 三井物産 Ⅷ.商社 (2012年4月1日) 台湾三井物産董事長(アジア・大洋州本部コンシューマーサービス事業商品本部長兼アジア・大洋州三井物産SVP)東山三樹雄 法務部企画法務室長(監査役室長)浜田義一 経理部決算統括室長、重田哲也 ...続きを見る
【人事】三井物産(2012年4月1日) 三井物産 Ⅷ.商社 (2012年4月1日) ロジスティクスマネジメント(ロジスティクスマネジメント副部長)伊藤洋一 中部支社副支社長、桑原研三 同支社業務、一色俊明 ...続きを見る
【人事】三井物産(2012年4月1日) 三井物産 Ⅷ.商社 (2012年4月1日) 鉄鋼製品本部鉄鋼海外事業部長(アジア・大洋州三井物産シンガポール支店鉄鋼製品事業推進室長)降旗宏之 基礎化学品本部メタノール事業部長、春日秀文 同アロマ・ポリエステル原料事業部長、西村聡一 ...続きを見る
【人事】三井物産(2012年3月1日) 三井物産 Ⅷ.商社 (2012年3月1日) 経営企画部海外室長、向井義明 関西支社副支社長、業務・、岡田泰紀 機能化学品本部先端材料事業部長、加藤丈雄 ...続きを見る
【人事】三井物産(2012年2月1日) 三井物産 Ⅷ.商社 (2012年2月1日) 業務、常務執行役員中部支社長、花形滋 食料・リテール本部リテール事業部長、松田良二 アジア・大洋州本部食料・リテール商品本部長兼アジア・大洋州三井物産SVP(食料・リテール本部リテール事業部長)吉川美樹 ...続きを見る
【人事】三井物産プラントシステム(2012年1月1日) 三井物産プラントシステム Ⅷ.商社 (2012年1月1日) 海外プロジェクト本部海外プロジェクト開発、植木圭紀 交通プロジェクト第一本部第一営業(関西支社副支社長)田山寿士 ...続きを見る
【人事】三井物産(2012年1月1日) 三井物産 Ⅷ.商社 (2012年1月1日) 情報産業本部ITサービス事業部長、渋田淳一 物流本部TIACT事業部長(三井物産トレードサービス社長)伊藤史郎 内部監査部検査役、藤田浩二 ...続きを見る
【人事】三井物産(2011年12月1日) 三井物産 Ⅷ.商社 (2011年12月1日) 米国三井物産SVP兼チーフヒューマンリソーシズオフィサー(アジア・大洋州本部鉄鋼製品商品本部長兼アジア・大洋州三井物産SVP)降旗啓一 サウジアラビア事務所長兼サウジアラビア支店長(アジア・大洋州本部チーフヒューマンリソーシズオフィサー兼アジア・大洋州三井物産SVP)大槻育男 アジア・大洋州本部チーフヒューマンリソーシズオフィサー兼アジア・大洋州三井物産SVP兼人事・総務(米国三井物産SVP)古東誠 ...続きを見る