【人事】東芝テック(2018年6月1日) 東芝テック ⅶ.ITコンサルティング (2018年6月1日) 監査役室長(総務部CSR推進センター長)古宮博之 総務部総務・安全衛生室長、飯島智 総務部CSR推進センター長(総務・安全衛生室長)酒井賢治 財務部第三財務室長(管理会計統括室長)鈴木隆之 財務部管理会計統括室長(第三財務室長)坂井弘典 財務部主計統括室長(税務統括室長)川口恭一 ...続きを見る
【人事】東芝(2018年6月1日) 東芝 B.総合電機・家電・AV E.重電・産業用機器・プラント (2018年6月1日) 広報・IR部情報開示推進室長、上田誠 電力・社会システム技術開発センター企画・管理室長兼ESS管理部長、落合誠 小向事業所総務部長、中西章 情報システム部経営変革上席エキスパート、高瀬滋 ...続きを見る
【人事】東芝デバイス&ストレージ(2018年6月1日) 東芝デバイス&ストレージ H.半導体・精密機器 (2018年6月1日) ロジックLSI統括部ロジックLSI製品開発部長、橋本介臣 ...続きを見る
【人事】東芝エネルギーシステムズ(2018年6月1日) 東芝エネルギーシステムズ E.重電・産業用機器・プラント (2018年6月1日) 法務部長、新木裕之 総務部長、武市竜哉 総務部京浜総務部長(浜川崎総務部長)松木功治 ...続きを見る
【人事】東芝メモリ(2018年5月1日) 東芝メモリ H.半導体・精密機器 (2018年5月1日) メモリ事業部四日市工場経理部長、財務責任者兼財務部長・、花沢秀樹 メモリ事業部四日市工場フラッシュ製造統括部長(フラッシュ製造技術部長)山崎孝浩 メモリ事業部四日市工場フラッシュ製造技術部長、伊藤康司 ...続きを見る
【人事】東芝三菱電機産業システム(2018年5月1日) 東芝三菱電機産業システム E.重電・産業用機器・プラント (2018年5月1日) 産業第三システム事業部新産業事業ユニットマネージャー(第一ユニットマネージャー)川本茂樹 産業第三システム事業部新産業事業ユニットサブユニットマネージャー(産業第三システム事業部第二ユニットマネージャー)田中徹明 ...続きを見る
【人事】東芝(2018年5月1日) 東芝 B.総合電機・家電・AV E.重電・産業用機器・プラント (2018年5月1日) グループ調達部担当、執行役副社長、秋葉慎一郎 生産技術センター制御技術研究部長、関原聡一 ...続きを見る
【人事】東芝ライフスタイル(2018年4月1日) 東芝ライフスタイル B.総合電機・家電・AV 社長人事 (2018年4月1日) 会長(社長)石渡敏郎 社長(取締役)小林伸行(こばやしのぶゆき) 退任(会長)方洪波 ...続きを見る
【人事】東芝機械(2018年4月1日) 東芝機械 E.重電・産業用機器・プラント G.機械関連 (2018年4月1日) 経営企画部長、甲斐義章 IT推進部長、前原弘之 資材(経営企画部長)宮沢潔 ...続きを見る
【人事】東芝テック(2018年4月1日) 東芝テック ⅶ.ITコンサルティング (2018年4月1日) 内部管理体制推進担当、取締役兼常務執行役員経営企画兼全社営業統括責任者、谷嶋和夫 リテール・ソリューション事業本部国内営業推進統括部長、執行役員リテール・ソリューション事業本部副事業本部長、川村悦郎 リテール・ソリューション事業本部長(国内営業推進統括部長)執行役員、内山昌巳 ...続きを見る
【人事】東芝プラントシステム(2018年4月1日) 東芝プラントシステム E.重電・産業用機器・プラント (2018年4月1日) 原子力事業部原子力品質保証部長(厚木工場長)竹内秀明 原子力事業部厚木工場長、越智博 電力プラント事業部電力技術管理部長、小田桐成人 ...続きを見る
【人事】NREG東芝不動産(2018年4月1日) NREG東芝不動産 Ⅺ.不動産 (2018年4月1日) 経営企画部担当(経営企画)取締役兼上席常務執行役員、萩原正幸 監査役、吉原章司 顧問(会長)井上辰夫 ...続きを見る
【人事】東芝(2018年4月1日) 東芝 B.総合電機・家電・AV E.重電・産業用機器・プラント (2018年4月1日) 営業統括部国内営業推進部長(関西支社長)横溝英樹 デジタルトランスフォーメーション戦略統括部次長、丸山竜司 技術・生産統括部サイバーセキュリティセンター長、天野隆 ...続きを見る
【人事】東芝(2018年4月1日) 東芝 B.総合電機・家電・AV E.重電・産業用機器・プラント (2018年4月1日) デジタルトランスフォーメーション戦略統括部担当兼デジタルトランスフォーメーション戦略統括部長(調達部長)執行役上席常務、豊原正恭 執行役上席常務エネルギーシステム所管兼東芝エネルギーシステムズ社長(執行役常務)畠沢守 情報システム部担当、執行役常務営業統括部長、平田一郎 ...続きを見る
【人事】東芝エネルギーシステムズ(2018年4月1日) 東芝エネルギーシステムズ E.重電・産業用機器・プラント 社長人事 (2018年4月1日) 社長(常務)畠沢守(はたざわ まもる) 退任(社長)油谷好浩 ...続きを見る
【人事】NREG東芝不動産(2018年3月31日) NREG東芝不動産 Ⅺ.不動産 (2018年3月31日) 上席常務執行役員(取締役兼上席常務執行役員)飯沼裕 退任(代表取締役会長)井上辰夫 ...続きを見る
【人事】東芝メモリ(2018年3月1日) 東芝メモリ H.半導体・精密機器 (2018年3月1日) SSD事業部dSSD技術部長、cSSD技術部長・、金沢一久 デジタルプロセスイノベーションセンター長、久保哲也 ...続きを見る