【人事】カイオム・バイオサイエンス(2017年3月下旬) カイオム・バイオサイエンス ⅱ.CRO・SMO・CSO (2017年3月下旬) 退任(取締役)藤原正明 退任(取締役)清田圭一 ...続きを見る
【人事】カイオム・バイオサイエンス(2016年1月1日) カイオム・バイオサイエンス ⅱ.CRO・SMO・CSO (2016年1月1日) 研究担当(執行役員兼CEO)社長、藤原正明 社長室長(執行役員)取締役兼CFO、清田圭一 開発担当(執行役員兼COO兼CTO研究開発担当)取締役、小林茂 技術研究所長(事業本部副本部長兼抗体技術研究所長)執行役員、石野哲也 創薬研究所長(事業本部副本部長兼抗体創薬研究所長)執行役員、中村康司 執行役員、事業開発室長、大沢龍司 ...続きを見る
【人事】カイオム・バイオサイエンス(2015年4月16日) カイオム・バイオサイエンス ⅱ.CRO・SMO・CSO (2015年4月16日) 代表取締役兼社長執行役員(社長)CEO、藤原正明 執行役員コーポレート本部長(コーポレート本部シニアディレクター)取締役兼CFO、清田圭一 同兼CTO研究開発本部長、取締役兼COO、小林茂 執行役員兼CBO事業本部長(事業本部シニアディレクター)関誠 研究開発本部研究所長(研究開発本部シニアディレクター)村上孝司 ...続きを見る
【人事】カイオム・バイオサイエンス(2015年3月30日) カイオム・バイオサイエンス ⅱ.CRO・SMO・CSO 社長人事 (2015年3月30日) CEO(研究開発担当)社長、藤原正明 CFOコーポレート担当(経営管理・財務担当)取締役、清田圭一 COO研究開発担当、取締役、小林茂 ...続きを見る
【人事】カイオム・バイオサイエンス(2014年3月18日) カイオム・バイオサイエンス ⅱ.CRO・SMO・CSO 社長人事 (2014年3月18日) リブテック取締役、社長、藤原正明 同取締役、取締役経営管理本部シニアディレクター、清田圭一 同監査役、常勤監査役、逵保宏 ...続きを見る
【人事】カイオム・バイオサイエンス(2012年4月1日) カイオム・バイオサイエンス ⅱ.CRO・SMO・CSO 社長人事 (2012年4月1日) 研究開発担当兼研究開発本部シニアディレクター、社長、藤原正明 財務担当兼経営管理本部シニアディレクター(経営管理部シニアディレクター)取締役、清田圭一 ...続きを見る