【人事】テラ(2017年3月29日) テラ ⅱ.CRO・SMO・CSO (2017年3月29日) 副社長兼COO、遊佐精一 取締役、松本正 監査役、江黒崇史 退任(取締役)前川隆司 退任(取締役)村上昌久 退任(取締役)住友滋 ...続きを見る
【人事】ヘリオス(2017年3月24日) ヘリオス ⅱ.CRO・SMO・CSO (2017年3月24日) 取締役(執行役員管理領域管掌)石川兼 社外監査役、樫井正剛 監査役、Medical Patent Research 社長、竹田英樹 退任(社外監査役)中野剛 退任(社外監査役)平井昭光 ...続きを見る
【人事】メドレックス(2017年3月24日) メドレックス ⅱ.CRO・SMO・CSO 社長人事 (2017年3月24日) 会長(社長)松村真良 社長(専務)松村米浩(まつむらよねひろ) ...続きを見る
【人事】中外製薬(2017年3月23日) 中外製薬 ⅰ.医薬品・医療機器 ⅱ.CRO・SMO・CSO (2017年3月23日) 取締役、一丸陽一郎 取締役、クリストフ・フランツ 常勤監査役(執行役員人事統轄部門長)富樫守 ...続きを見る
【人事】カイオム・バイオサイエンス(2017年3月下旬) カイオム・バイオサイエンス ⅱ.CRO・SMO・CSO (2017年3月下旬) 退任(取締役)藤原正明 退任(取締役)清田圭一 ...続きを見る
【人事】武田薬品工業(2017年3月1日) 武田薬品工業 ⅰ.医薬品・医療機器 ⅱ.CRO・SMO・CSO (2017年3月1日) 日本ワクチン事業部ビジネスディベロップメント&パートナリングヘッド、古塚正幸 ...続きを見る
【人事】シミックホールディングス(2017年3月1日) シミックホールディングス ⅱ.CRO・SMO・CSO (2017年3月1日) 執行役員社長室特命担当兼シミック執行役員コンサルティング事業本部長(社長室担当部長)瓦谷俊隆 ...続きを見る
【人事】オンコセラピー・サイエンス(2017年2月27日) オンコセラピー・サイエンス ⅱ.CRO・SMO・CSO 社長人事 (2017年2月27日) 社長(取締役管理本部長)山本和男(やまもとかずお) 退任(社長)森正治 ...続きを見る
【人事】ビー・エム・エル(2017年2月27日) ビー・エム・エル ⅱ.CRO・SMO・CSO (2017年2月27日) 企画本部長(営業統括本部担当)取締役兼専務執行役員、荒井信貴 専務執行役員営業統括本部長、東京公衆衛生研究所社長、広瀬正明 ...続きを見る
【人事】カイオム・バイオサイエンス(2017年2月14日) カイオム・バイオサイエンス ⅱ.CRO・SMO・CSO (2017年2月14日) 社長兼CFO社長室長兼研究・コーポレート担当(取締役)小林茂 取締役(社長研究担当)藤原正明 ...続きを見る
【人事】中外製薬(2017年1月1日) 中外製薬 ⅰ.医薬品・医療機器 ⅱ.CRO・SMO・CSO (2017年1月1日) CEO特命(信頼性保証、トランスレーショナルクリニカルリサーチ、臨床開発、医薬安全性、メディカルアフェアーズ管掌)取締役上席執行役員、田中裕 信頼性保証・臨床開発・医薬安全性・メディカルアフェアーズ管掌、上席執行役員プロジェクト・ライフサイクルマネジメントユニット長、伊東康 トランスレーショナルクリニカルリサーチ管掌、上席執行役員研究本部長、岡部尚文 ...続きを見る
【人事】エスアールエル(2017年1月1日) エスアールエル ⅱ.CRO・SMO・CSO 社長人事 (2017年1月1日) 会長(社長)小川真史 社長(日本医学臨床検査研究所社長)東俊一(ひがししゅんいち) 取締役(会長)田沢裕光 ...続きを見る
【人事】武田薬品工業(2017年1月1日) 武田薬品工業 ⅰ.医薬品・医療機器 ⅱ.CRO・SMO・CSO (2017年1月1日) ファーマシューティカル・サイエンスPSマネジメントオフィスヘッド(ファーマシューティカル・サイエンスストラテジー&オペレーションズ戦略企画グループ課長代理)佐藤博之 グローバル製薬サプライ日本・アジア企画推進部長(GMS日本・アジア大阪固形剤・最適化プロジェクト担当部長)永原直樹 ...続きを見る
【人事】グラクソ・スミスクライン(2017年1月1日) グラクソ・スミスクライン ⅰ.医薬品・医療機器 ⅱ.CRO・SMO・CSO (2017年1月1日) 取締役財務担当、スティーブ・ネクルプット ...続きを見る
【人事】グラクソ・スミスクライン(2016年12月31日) グラクソ・スミスクライン ⅰ.医薬品・医療機器 ⅱ.CRO・SMO・CSO (2016年12月31日) 退任(取締役)ブノワ・アルステインツ ...続きを見る
【人事】シミックホールディングス(2016年12月15日) シミックホールディングス ⅱ.CRO・SMO・CSO (2016年12月15日) 取締役、専務執行役員兼CVO、松川誠 取締役兼専務執行役員(常務執行役員)藤枝徹 取締役、専務執行役員、オヴァロ・フィリップ・アンリ ...続きを見る