【人事】武田薬品工業(2016年6月15日) 武田薬品工業 ⅰ.医薬品・医療機器 ⅱ.CRO・SMO・CSO (2016年6月15日) CFO、ジェームス・キーホー=James Kehoe ...続きを見る
【人事】関東化学ホールディングス(2016年6月14日) 関東化学ホールディングス ⅱ.CRO・SMO・CSO (2016年6月14日) 常務(取締役)小野敏広 常務(取締役)野沢邦央 取締役、野沢学 ...続きを見る
【人事】関東化学(2016年6月6日) 関東化学 ⅱ.CRO・SMO・CSO (2016年6月6日) 副社長(取締役兼専務執行役員)管理本部長、三好一生 執行役員、調達本部資材・、細田誠 ...続きを見る
【人事】MSD(2016年6月1日) MSD ⅱ.CRO・SMO・CSO (2016年6月1日) 執行役員経営戦略部門統括(経営戦略部門ディレクター)中島理恵 執行役員情報システム部門統括(情報システム部門ディレクター)ビッキー・オー MSD韓国社長(執行役員経営戦略部門統括)アヴィ・ベンショーシャン ...続きを見る
【人事】メディビックグループ(2016年5月31日) メディビックグループ ⅱ.CRO・SMO・CSO (2016年5月31日) 執行役員(取締役)管理本部長、川畑譲 退任(取締役)疋田賢司 ...続きを見る
【人事】武田薬品工業(2016年5月1日) 武田薬品工業 ⅰ.医薬品・医療機器 ⅱ.CRO・SMO・CSO (2016年5月1日) グローバル製薬サプライ日本・アジア光工場製剤技術部長(GMS日本・アジア光工場製剤技術部製剤第一部製剤第二グループマネジャー)道円隆行 ...続きを見る
【人事】ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング(2016年4月1日) ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング ⅱ.CRO・SMO・CSO (2016年4月1日) 営業部管掌(営業部長)取締役兼専務執行役員、大須賀俊裕 事業開発部・研究開発部・薬事部・臨床開発部・生産技術部管掌(研究開発本部長兼事業開発室長兼生産技術)取締役兼常務執行役員、畠賢一郎 コンプライアンス担当兼経営管理兼経理部管掌(経営管理本部長)取締役兼常務執行役員、明石成信 ...続きを見る
【人事】中外製薬(2016年4月1日) 中外製薬 ⅰ.医薬品・医療機器 ⅱ.CRO・SMO・CSO (2016年4月1日) 上席執行役員(専務執行役員)取締役兼CFO兼財務統轄部門長、板谷嘉夫 上席執行役員(専務執行役員プロジェクト・ライフサイクルマネジメント・研究管掌)取締役、田中裕 上席執行役員(常務執行役員)営業本部長、加藤進 ...続きを見る
【人事】JCRファーマ(2016年4月1日) JCRファーマ ⅱ.CRO・SMO・CSO (2016年4月1日) 事業開発本部長(国際事業本部長)執行役員国際事業部長、江川貴代 社長室長(経営支援本部長)執行役員、芦田透 営業統括(営業本部長)執行役員、森田護 ...続きを見る
【人事】中外製薬(2016年4月1日) 中外製薬 ⅰ.医薬品・医療機器 ⅱ.CRO・SMO・CSO (2016年4月1日) メディカルアフェアーズ本部メディカルプラン推進部統括マネジャー北日本・関信越ブロック統括マネジャー、西山徹 メディカルアフェアーズ本部メディカルプラン推進部統括マネジャー首都圏ブロック統括、小田島智 メディカルアフェアーズ本部メディカルプラン推進部統括マネジャー東海・近畿ブロック統括、中坂広昭 ...続きを見る
【人事】三和化学研究所(2016年4月1日) 三和化学研究所 ⅱ.CRO・SMO・CSO (2016年4月1日) 執行役員営業本部副本部長(スズケン三重営業部長)太田義美 医薬品事業統括部スイニー・ウリアデック推進室長(医薬品事業部副部長兼推進グループ長)中島裕司 千葉支店長(北陸支店長)内沢聡 ...続きを見る
【人事】武田薬品工業(2016年4月1日) 武田薬品工業 ⅰ.医薬品・医療機器 ⅱ.CRO・SMO・CSO (2016年4月1日) 札幌支店長(横浜支店長)山口司 横浜支店長(JPBU CVMマーケティング部糖尿病代謝性疾患グループマネジャー)岩田宜也 北関東・甲信越支店長(神戸支店長)志柿和彦 ...続きを見る
【人事】富士レビオ(2016年4月1日) 富士レビオ ⅱ.CRO・SMO・CSO 社長人事 (2016年4月1日) 社長(専務)芦原義弘(あしはらよしひろ) 常務(取締役)石川剛生 取締役(社長)小山剛史 ...続きを見る
【人事】ビー・エム・エル(2016年4月1日) ビー・エム・エル ⅱ.CRO・SMO・CSO (2016年4月1日) 執行役員、営業統括本部副本部長兼東京支社長、大沢英明 執行役員企画本部副本部長、経営企画部長兼関連事業部長兼経理兼販売管理部長・、武部憲尚 営業統括本部九州支社長、二宮滋 ...続きを見る
【人事】カイオム・バイオサイエンス(2016年3月29日) カイオム・バイオサイエンス ⅱ.CRO・SMO・CSO (2016年3月29日) 監査役、田口信夫 監査役、田島照久 退任(監査役)朝日義明 ...続きを見る