【人事】武田薬品工業(2014年9月25日) 武田薬品工業 ⅰ.医薬品・医療機器 ⅱ.CRO・SMO・CSO (2014年9月25日) グローバルクオリティオフィサー、ジェラード・グレコ ...続きを見る
【人事】オンコセラピー・サイエンス(2014年9月24日) オンコセラピー・サイエンス ⅱ.CRO・SMO・CSO (2014年9月24日) 取締役、森正治 同、藤岡知昭 同(監査役)小峰雄一 監査役、田島照久 退任(取締役)角田卓也 ...続きを見る
【人事】オンコセラピー・サイエンス(2014年9月24日) オンコセラピー・サイエンス ⅱ.CRO・SMO・CSO 社長人事 (2014年9月24日) 社長、森正治(もりまさはる) 取締役管理本部長(社長)山本和男 ...続きを見る
【人事】三和化学研究所(2014年9月1日) 三和化学研究所 ⅱ.CRO・SMO・CSO (2014年9月1日) 営業推進統括部営業管理、執行役員営業推進統括部長兼営業推進・、香川拓也 新潟支店長(営業推進統括部営業管理)大崎清之 ...続きを見る
【人事】メディネット(2014年8月28日) メディネット ⅱ.CRO・SMO・CSO 社長人事 (2014年8月28日) 社長(取締役)CPテクノロジー事業本部長、伊木宏(いぎひろし) 取締役(社長)鈴木邦彦 ...続きを見る
【人事】グラクソ・スミスクライン(2014年8月1日) グラクソ・スミスクライン ⅰ.医薬品・医療機器 ⅱ.CRO・SMO・CSO (2014年8月1日) 取締役(執行役員)経営戦略部門長、菊池加奈子 ...続きを見る
【人事】グラクソ・スミスクライン(2014年7月31日) グラクソ・スミスクライン ⅰ.医薬品・医療機器 ⅱ.CRO・SMO・CSO (2014年7月31日) 退任(取締役)石切山俊博 ...続きを見る
【人事】オンコセラピー・サイエンス(2014年7月15日) オンコセラピー・サイエンス ⅱ.CRO・SMO・CSO 社長人事 (2014年7月15日) 社長(取締役)山本和男(やまもとかずお) 取締役(社長)角田卓也 特別科学顧問、中村祐輔 ...続きを見る
【人事】三和化学研究所(2014年7月1日) 三和化学研究所 ⅱ.CRO・SMO・CSO (2014年7月1日) 大阪支社長(大阪)執行役員、安田義治 東海支社長(名古屋)同、岡本学 東京支社長(神奈川)同、兼氏孝典 ...続きを見る
【人事】JCRファーマ(2014年7月1日) JCRファーマ ⅱ.CRO・SMO・CSO (2014年7月1日) 副社長経営支援本部・営業本部・関連会社担当(常務兼執行役員経営戦略)西野勝哉 専務研究本部・開発本部担当(取締役兼執行役員研究本部長兼開発本部長)立花克彦 開発本部長(臨床開発)執行役員、冨尾貞治 ...続きを見る
【人事】ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(2014年6月28日) ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ ⅱ.CRO・SMO・CSO (2014年6月28日) 取締役、亀谷直孝 同、宮崎年恭 ...続きを見る
【人事】武田薬品工業(2014年6月27日) 武田薬品工業 ⅰ.医薬品・医療機器 ⅱ.CRO・SMO・CSO (2014年6月27日) 取締役(コーポレート・オフィサー)チーフオペレーティングオフィサー、クリストフ・ウェバー 同(同)チーフフィナンシャルオフィサー、フランソワ・ロジェ 同、坂根正弘 ...続きを見る
【人事】ビー・エム・エル(2014年6月27日) ビー・エム・エル ⅱ.CRO・SMO・CSO (2014年6月27日) 信頼性保証部担当、取締役兼常務執行役員管理本部長、大塚敬 常務執行役員企画本部長(執行役員経理部・販売管理部・関連事業部担当兼経営企画)取締役、山下勝司 同システム本部長(同システム本部副本部長)同、千喜良真人 ...続きを見る
【人事】ビー・エム・エル(2014年6月27日) ビー・エム・エル ⅱ.CRO・SMO・CSO (2014年6月27日) 特別顧問兼岡山医学検査センター会長(取締役兼常務執行役員第二営業本部長兼予防医学営業)田辺弘 ...続きを見る
【人事】新日本科学(2014年6月27日) 新日本科学 ⅱ.CRO・SMO・CSO (2014年6月27日) 常務(執行役員)TR事業カンパニープレジデント、金指秀一 取締役(同)Global営業本部統括部長、角崎英志 相談役(常務国内臨床事業担当)中島久夫 ...続きを見る
【人事】札幌臨床検査センター(2014年6月26日) 札幌臨床検査センター ⅱ.CRO・SMO・CSO (2014年6月26日) 執行役員、経理部長、荘司晃久 (執行役員)情報編纂室長 、平野宣和 ...続きを見る
【人事】札幌臨床検査センター(2014年6月26日) 札幌臨床検査センター ⅱ.CRO・SMO・CSO (2014年6月26日) 取締役(会長)伊達忠一 取締役、執行役員検査本部長、桑原理 取締役、嶋田裕司 ...続きを見る