【人事】日建設計(2018年3月29日) 日建設計 ⅳ.設計 (2018年3月29日) 取締役(監査役)土井雅行 取締役(監査役)三勢光俊 取締役(監査役)小長教雄 退任(監査役)北川信夫 ...続きを見る
【人事】オリエンタル白石(2018年4月1日) オリエンタル白石 ⅱ.土木 (2018年4月1日) 技術本部技師長(技術研究所長)二井谷教治 技術本部技術研究所長、渡瀬博 管理本部人事部長、神谷保 ...続きを見る
【人事】太平エンジニアリング(2018年6月29日) 太平エンジニアリング ⅲ.設備工事 (2018年6月29日) 専務(常務)高田貞二 常務(取締役)伊東政志 常務(取締役)熊坂広一 常務(取締役)大橋新一 取締役沼津支店長、山本信行 ...続きを見る
【人事】清水建設(2018年11月1日) 清水建設 ⅰ.ゼネコン (2018年11月1日) 営業総本部経理部長、深尾宏明 営業総本部営業企画室受注戦略部長(建築受注管理部長)斎藤健吾 北陸支店営業部長、北陸支店副支店長、松井正人 ...続きを見る
【人事】大成ロテック(2018年11月1日) 大成ロテック ⅰ.ゼネコン (2018年11月1日) 国際支社長兼営業部長、町田佳隆 副支社長(生産技術本部技術部長)国際支社生産技術本部技術研究所長、島崎勝 国際支社副支社長部長、林忠 ...続きを見る
【人事】大京穴吹建設(2018年11月1日) 大京穴吹建設 ⅲ.設備工事 (2018年11月1日) 四国事業部・西日本事業部管掌(建設統括部・購買部・技術開発部・営業統括部管掌)取締役、野口信義 建設統括部・購買部・技術開発部・営業統括部管掌(四国事業部・西日本事業部管掌)取締役、三荻政照 ...続きを見る
【人事】大成建設(2018年11月1日) 大成建設 ⅰ.ゼネコン (2018年11月1日) 西日本営業本部統括営業部長、副本部長、島村義隆 西日本営業本部副本部長(関西支店副支店長)西本伸男 西日本営業本部統括営業部長、三井寺茂樹 ...続きを見る
【人事】新日鉄住金エンジニアリング(2018年11月1日) 新日鉄住金エンジニアリング ⅲ.設備工事 (2018年11月1日) ソリューション共創センター企画兼ソリューションビジネス部長(バイオマス事業推進兼事業開発企画部長)竹中堅二 ソリューション共創センター北九州プロジェクト開発兼ソリューションビジネス部ゼネラルマネジャー(ソリューション企画部長)富山英二 ソリューション共創センター低炭素エネルギービジネス部長、野毛聖俊 ...続きを見る
【人事】トーエネック(2018年11月1日) トーエネック ⅲ.設備工事 (2018年11月1日) 執行役員・経営企画部副部長・経営企画グループ長(中部電力コーポレート本部アライアンス推進室付JERA出向)横井和浩 ...続きを見る
【人事】飛島建設(2018年11月1日) 飛島建設 ⅰ.ゼネコン (2018年11月1日) 東北支店土木部施工1グループ部長、土木部長、尾下真規 名古屋支店安全環境部長(東北支店土木部施工1グループ部長)泉朋哉 ...続きを見る
【人事】マサル(2018年11月1日) マサル ⅲ.設備工事 (2018年11月1日) 社長室担当(経営戦略室担当)常務、山崎栄一郎 安全環境部担当(原価管理室長)取締役第3営業部長、高橋聡一郎 社長室長兼経営企画室長、取締役経営戦略室長、勝又健 ...続きを見る
【人事】IHI(2018年11月1日) IHI ⅰ.ゼネコン E.重電・産業用機器・プラント (2018年11月1日) グローバル・営業統括本部東北支社新潟営業G部長、東北支社長兼秋田営業G部長、森勉 航空・宇宙・防衛事業領域防衛システム事業部整備補給計画部企画G部長、池崎隆司 航空・宇宙・防衛事業領域防衛システム事業部補給G部長(企画G部長)本間徳彦 ...続きを見る
【人事】宮地エンジニアリング(2018年4月1日) 宮地エンジニアリング ⅰ.ゼネコン (2018年4月1日) 技術開発部長(技術部長)上原正 、取締役技術本部長兼計画本部副本部長 執行役員橋梁営業部長(営業本部副本部長兼鉄道・土木営業部長)玉野正典 ...続きを見る
【人事】サンテック(2018年4月1日) サンテック ⅲ.設備工事 (2018年4月1日) 営業本部副本部長(国際事業部国際営業部長兼シンガポール支店長)執行役員、山内譲治 人事部長(執行役員企画ユニット長兼経営企画部長兼システム企画部長兼営業企画部長)河野直 電力事業部長兼新エネルギー事業部長(執行役員電力本部副本部長兼電力事業部電力工事部長兼新エネルギー事業部新エネルギー工事部長)宮本賢一 ...続きを見る
【人事】三信建設工業(2018年4月1日) 三信建設工業 ⅱ.土木 (2018年4月1日) 海外事業担当(名古屋・関西・広島・九州支店・海外管掌)取締役兼専務執行役員、竹嶋秀挙 経営企画室長(取締役兼執行役員管理本部長)関和一郎 ...続きを見る