【人事】コネクトホールディングス(2015年11月2日) コネクトホールディングス ⅵ.制御システム (2015年11月2日) 退任(取締役)川倉歩 退任(取締役)矢上繭 退任(常勤監査役)朝田裕之 ...続きを見る
【人事】フュートレック(2015年10月23日) フュートレック ⅵ.制御システム (2015年10月23日) (CRM事業部長)取締役グループ経営管理部長、嶋田和子 CRM事業部長、営業本部営業部長・、井上将志 ...続きを見る
【人事】富士電機機器制御(2015年10月1日) 富士電機機器制御 E.重電・産業用機器・プラント ⅵ.制御システム P.その他メーカー (2015年10月1日) 海外営業、営業本部副本部長、ジャン・クリストフ・レリトー 生産本部副本部長、吹上工場長、黒川淳 管理本部人事総務、生産本部総務・、平山利文 ...続きを見る
【人事】アズビル(2015年10月1日) アズビル E.重電・産業用機器・プラント ⅵ.制御システム (2015年10月1日) グループ経営管理本部グループ財務部長、執行役員グループ経営管理本部長、横田隆幸 国際事業推進本部事業開発部長(国際事業推進本部担当部長兼同本部事業管理部現法管理グループマネジャー)小枝英孝 プロダクションマネジメント本部製造技術部長(プロダクションマネジメント本部グローバル推進部付)橋本則男 ...続きを見る
【人事】NECエンジニアリング(2015年10月1日) NECエンジニアリング ⅰ.SIer・ソフトウェア・保守 ⅵ.制御システム ⅶ.ITコンサルティング (2015年10月1日) 第一システムソリューション事業部長代理、山野辺真也 ...続きを見る
【人事】西川計測(2015年9月) 西川計測 E.重電・産業用機器・プラント ⅵ.制御システム (2015年9月) 監査等委員取締役(常勤監査役)石川博史 監査等委員社外取締役(監査役)野田謙二 監査等委員社外取締役(監査役)宇佐美豊 ...続きを見る
【人事】西川計測(2015年7月1日) 西川計測 E.重電・産業用機器・プラント ⅵ.制御システム (2015年7月1日) 関東支社長(産業機械システム営業本部長)執行役員、尾山透 エネルギー営業本部長(九州支社長)同、高橋佳久 九州支社長(エネルギー営業本部長)同、小山和彦 ...続きを見る
【人事】アズビル(2015年7月1日) アズビル E.重電・産業用機器・プラント ⅵ.制御システム (2015年7月1日) サービス本部中部サービス部長(サービス本部サービス技術1部TISグループマネ ジャー)東幸彦 ...続きを見る
【人事】ネクストジェン(2015年7月1日) ネクストジェン ⅵ.制御システム (2015年7月1日) 執行役員、社長、大西新二 執行役員、取締役管理本部長、天田貴之 執行役員、キャリア事業本部長、野中昭男 ...続きを見る
【人事】協立電機(2015年7月1日) 協立電機 ⅵ.制御システム (2015年7月1日) IR室長兼戦略情報システム室長、常務管理本部長兼社内監査室長、山口信幸 経営企画室長、執行役員海外管理・、江口和之 環境システム、白滝久浩 ...続きを見る
【人事】アズビル(2015年7月1日) アズビル E.重電・産業用機器・プラント ⅵ.制御システム (2015年7月1日) ホームコンフォート本部事業推進(営業部長)ホームコンフォート本部副本部長、阿部哲巳 技術開発本部エアクオリティ技術開発部長(技術開発本部担当部長 兼ホームコンフォート本部事業開発部長 )岩田昌之 ...続きを見る
【人事】アドソル日進(2015年6月25日) アドソル日進 ⅰ.SIer・ソフトウェア・保守 ⅵ.制御システム (2015年6月25日) 取締役、社会システム事業部長兼営業・、篠崎俊明 ...続きを見る