【人事】富士電機機器制御(2013年4月1日) 富士電機機器制御 E.重電・産業用機器・プラント ⅵ.制御システム P.その他メーカー (2013年4月1日) 営業本部副本部長、ジャン―クリストフ・レリトー 開発・生産本部開発統括部技術開発、宮沢秀和 ...続きを見る
【人事】ベリサーブ(2013年4月1日) ベリサーブ ⅵ.制御システム (2013年4月1日) 経営管理本部長(経営企画本部長)取締役兼執行役員、高橋豊 顧問、新堀義之 西日本事業部長、執行役員中部事業部長、戸田雅也 海外事業部長、小久保隆啓 人事・教育本部長(海外事業部長)川端洋之 総務本部長、菅原宏明 ...続きを見る
【人事】アドソル日進(2013年4月1日) アドソル日進 ⅵ.制御システム (2013年4月1日) 事業推進(情報S兼購買・パートナ協業推進)取締役、田井史徳 ユビキタス・SL事業部スマート・S、スマート・SL推進室長、光岡正隆 事業部長兼営業(エンジニアリング・SL事業部長兼営業)篠崎俊明 ...続きを見る
【人事】富士電機機器制御(2013年2月1日) 富士電機機器制御 E.重電・産業用機器・プラント ⅵ.制御システム P.その他メーカー (2013年2月1日) 開発・生産本部開発統括部生産技術、開発統括部長、久保山勝典 秩父富士社長(開発・生産本部開発統括部生産技術)涌井正平 ...続きを見る
【人事】リアルビジョン(2013年1月25日) リアルビジョン ⅵ.制御システム (2013年1月25日) 会長(社長)杉山尚志 取締役、若尾康成 同、シスウェーブホールディングス社長、宮嶋淳 ...続きを見る
【人事】リアルビジョン(2013年1月25日) リアルビジョン ⅵ.制御システム (2013年1月25日) 常勤監査役(顧問)山田雄二 監査役、シスウェーブホールディングス監査役、大岳貞夫 退任(監査役)平野悠 ...続きを見る
【人事】リアルビジョン(2013年1月25日) リアルビジョン ⅵ.制御システム 社長人事 (2013年1月25日) 社長、池畑勝治(いけはた かつじ) 取締役(社長)杉山尚志 同、豊田賢治 ...続きを見る
【人事】協立電機(2013年1月7日) 協立電機 ⅵ.制御システム (2013年1月7日) 環境システム兼技術、執行役員経営企画室長兼第二エンジニアリング本部長兼土木システム・、中木照雄 計装システム(技術)杉山篤生 ...続きを見る
【人事】アイ・エス・ビー(2013年1月1日) アイ・エス・ビー ⅵ.制御システム (2013年1月1日) 新事業推進室長(第一事業本部長)取締役、平間正則 第一事業本部長(事業企画推進室長)同第二事業本部長、柳沢一紀 〔第一事業本部〕第二事業部長、執行役員第一事業部長、荒木英美 ...続きを見る
【人事】アズビル(2013年1月1日) アズビル E.重電・産業用機器・プラント ⅵ.制御システム (2013年1月1日) アドバンスオートメーションカンパニーAAC東京支社長、執行役員常務、日高謙二 ライフサイエンスエンジニアリング事業推進室長(技術開発本部副本部長)執行役員、風戸裕彦 アドバンスオートメーションカンパニーAAC営業本部グローバル営業推進、楠本茂 ...続きを見る
【人事】コネクトホールディングス(2012年11月29日) コネクトホールディングス ⅵ.制御システム 社長人事 (2012年11月29日) 会長(社長兼CEO)堀口利美 社長兼CEO(取締役兼CFO経営管理本部長)長倉統己(ながくらのぶみ) 取締役、SBY社長、関本敏之 ...続きを見る
【人事】富士電機機器制御(2012年11月1日) 富士電機機器制御 E.重電・産業用機器・プラント ⅵ.制御システム P.その他メーカー (2012年11月1日) 本部長(大田原工場長))石川昇 生産企画、菊池力 開発統括部生産技術(生産統括部生産技術)涌井正平 ...続きを見る
【人事】アイ・エス・ビー(2012年10月1日) アイ・エス・ビー ⅵ.制御システム (2012年10月1日) 第一事業本部第二事業部ワイヤレスネットワークシステム部マネージャー(監査)伊藤務 管理本部管理企画室マネージャー、桜井隆次 ...続きを見る
【人事】アイ・エス・ビー(2012年10月1日) アイ・エス・ビー ⅵ.制御システム (2012年10月1日) 第一事業本部第二事業部ワイヤレスネットワークシステム部マネージャー(監査)伊藤務 管理本部管理企画室マネージャー、桜井隆次 ...続きを見る