【人事】大垣共立銀行(2017年2月1日) 大垣共立銀行 ⅰ.銀行・信用金庫 (2017年2月1日) 長浜支店長(美濃加茂支店長)岩田始 美濃加茂支店長(川辺支店長)楠原正康 川辺支店長、加藤貴敏 甚目寺支店長(大野支店長)横幕大輔 大野支店長、高井淳一 ...続きを見る
【人事】大垣共立銀行(2017年1月4日) 大垣共立銀行 ⅰ.銀行・信用金庫 (2017年1月4日) 勝川支店長(事務集中部長)押谷俊男 事務集中部長(内田橋支店長)加藤雅仁 業務監査部長(中村支店長)筧雅樹 江南支店長、臼井訓章 安城支店長、芝野光孝 赤坂支店長(江南支店長)坪井教幸 ...続きを見る
【人事】大垣共立銀行(2016年10月3日) 大垣共立銀行 ⅰ.銀行・信用金庫 (2016年10月3日) 執行役員、海外事業推進部長・、後藤勝利 八幡支店長(江並支店長)清水勝則 江並支店長、南浮孝夫 白鳥支店長、座馬伸和 ...続きを見る
【人事】大垣共立銀行(2016年9月1日) 大垣共立銀行 ⅰ.銀行・信用金庫 (2016年9月1日) 笠松支店長(県庁前支店長)中野恒明 県庁前支店長(柳津支店長)飯田和浩 柳津支店長、服部里美 ...続きを見る
【人事】大垣共立銀行(2016年5月13日) 大垣共立銀行 ⅰ.銀行・信用金庫 (2016年5月13日) 岐阜支店長(愛知法人営業)常務岐阜法人営業・、坂井田勉 本店営業(支店)取締役、森田裕三 愛知法人営業(東京支店長)取締役、吉成広行 ...続きを見る
【人事】大垣共立銀行(2016年4月1日) 大垣共立銀行 ⅰ.銀行・信用金庫 (2016年4月1日) 瀬戸支店長(中津川支店長)成瀬守和 中津川支店長、佐藤貴之 一宮南支店長(おがせ支店長)五島恒夫 ...続きを見る
【人事】大垣共立銀行(2015年10月1日) 大垣共立銀行 ⅰ.銀行・信用金庫 (2015年10月1日) 岡崎支店長、近藤直貴 揖斐支店長(彦根支店長)森正彦 彦根支店長(中川支店長)小川芳史 ...続きを見る
【人事】大垣共立銀行(2015年6月24日) 大垣共立銀行 ⅰ.銀行・信用金庫 (2015年6月24日) 専務、共友リース社長、加藤芳之 取締役、日本たばこ産業会長、丹呉泰健 退任(常務)中島正史 ...続きを見る
【人事】大垣共立銀行(2014年6月23日) 大垣共立銀行 ⅰ.銀行・信用金庫 (2014年6月23日) 専務・、臼井猛 常務・、中島正史 退任、顧問兼共立総合研究所会長(専務)久保田秀司 ...続きを見る