【人事】SMBCオペレーションサービス(2021年5月17日) SMBCオペレーションサービス ⅲ.人材・コールセンター・アウトソーシング (2021年5月17日) 大阪融資事務第三センター所長、片山康彦 ...続きを見る
【人事】SMBCオペレーションサービス(2021年4月1日) SMBCオペレーションサービス ⅲ.人材・コールセンター・アウトソーシング (2021年4月1日) 融資事業部門長(関西担当)常務執行役員、山崎徹 監査部担当(物流業務第二部長)常務執行役員、乾智 関西担当(関西副担当)常務執行役員、明石晋太郎 総務部担当(業務統括部副担当)常務執行役員、碇丘 物流業務(物流業務第一部長)執行役員、堀満広 人事部・総務部副担当(人事部長)執行役員、藤瀬和明 ...続きを見る
【人事】SMBCオペレーションサービス(2020年10月1日) SMBCオペレーションサービス ⅲ.人材・コールセンター・アウトソーシング (2020年10月1日) 東京公金センター所長、惣田茂樹 営業店支援部長、松田浩志 大阪営業店支援部長、田中信広 東京メールセンター所長(東京ATM現金センター所長)鈴木賢司 ...続きを見る
【人事】SMBCオペレーションサービス(2020年7月17日) SMBCオペレーションサービス ⅲ.人材・コールセンター・アウトソーシング (2020年7月17日) 東京メールセンター所長、執行役員物流業務第一部長、堀満広 ...続きを見る
【人事】SMBCオペレーションサービス(2020年6月29日) SMBCオペレーションサービス ⅲ.人材・コールセンター・アウトソーシング ⅲ.人材・コールセンター・アウトソーシング (2020年6月29日) 副社長(顧問)都留茂 副社長(顧問)遠藤雅也 退任(副社長)芹沢貢 ...続きを見る
【人事】SMBCオペレーションサービス(2020年4月16日) SMBCオペレーションサービス ⅲ.人材・コールセンター・アウトソーシング (2020年4月16日) 監査役、内藤泰介 退任(監査役)西孝芳 ...続きを見る
【人事】SMBCオペレーションサービス(2020年4月1日) SMBCオペレーションサービス ⅲ.人材・コールセンター・アウトソーシング (2020年4月1日) 総務部長、染谷光裕 東京預金センター所長(三井住友銀行東陽町事務サービス第一部長)早乙女直 ...続きを見る
【人事】SMBCオペレーションサービス(2020年4月1日) SMBCオペレーションサービス ⅲ.人材・コールセンター・アウトソーシング (2020年4月1日) 関西担当(関西物流担当)専務執行役員、有吉俊男 業務統括部担当(企画部副担当)常務執行役員、岡崎洋 関西副担当(総務部長)常務執行役員、明石晋太郎 ...続きを見る
【人事】SMBCオペレーションサービス(2020年1月10日) SMBCオペレーションサービス ⅲ.人材・コールセンター・アウトソーシング (2020年1月10日) 東京預金センター所長、水野洋一郎 ...続きを見る
【人事】SMBCオペレーションサービス(2019年11月1日) SMBCオペレーションサービス ⅲ.人材・コールセンター・アウトソーシング (2019年11月1日) 物流業務第二部副担当(物流業務第一部副担当)常務執行役員、三井功 ...続きを見る
【人事】SMBCオペレーションサービス(2019年10月1日) SMBCオペレーションサービス ⅲ.人材・コールセンター・アウトソーシング (2019年10月1日) 三井住友銀行に出向(外貨管理センター所長)執行役員、川口好洋 預為業務第二部長、下山孝明 ネット登録センター所長、小林香世 ...続きを見る
【人事】SMBCオペレーションサービス(2019年6月24日) SMBCオペレーションサービス ⅲ.人材・コールセンター・アウトソーシング (2019年6月24日) 専務執行役員(常務執行役員)緑川俊浩 専務執行役員(常務執行役員)物流事業部門長、本城達士 専務執行役員(常務執行役員)有吉俊男 ...続きを見る
【人事】SMBCオペレーションサービス(2019年4月30日) SMBCオペレーションサービス ⅲ.人材・コールセンター・アウトソーシング (2019年4月30日) 退任(副社長)勝部洋 ...続きを見る
【人事】SMBCオペレーションサービス(2019年4月5日) SMBCオペレーションサービス ⅲ.人材・コールセンター・アウトソーシング (2019年4月5日) 大阪預為業務第一部・大阪預為業務第二部副担当(大阪預為業務第二部長)執行役員、島ノ江英明 大阪預為業務第二部長(神戸被仕向センター所長)執行役員、山口勝義 神戸被仕向センター所長、天羽哲也 ...続きを見る
【人事】SMBCオペレーションサービス(2019年4月1日) SMBCオペレーションサービス ⅲ.人材・コールセンター・アウトソーシング (2019年4月1日) 取締役、専務執行役員預為事業部門長、西尾和生 ...続きを見る
【人事】SMBCオペレーションサービス(2019年4月1日) SMBCオペレーションサービス ⅲ.人材・コールセンター・アウトソーシング (2019年4月1日) 人事部・研修部担当(人事部副担当)常務執行役員、緑川俊浩 監査部担当(融資統括部長兼企画部共同部長)常務執行役員、小松崎良典 営業推進部DM業務副担当(DM営業部担当)常務執行役員、田村幸次郎 ...続きを見る
【人事】SMBCオペレーションサービス(2019年3月31日) SMBCオペレーションサービス ⅲ.人材・コールセンター・アウトソーシング (2019年3月31日) 退任(取締役)増田正治 ...続きを見る
【人事】SMBCオペレーションサービス(2019年3月31日) SMBCオペレーションサービス ⅲ.人材・コールセンター・アウトソーシング (2019年3月31日) 退任(副社長)村松直人 ...続きを見る
【人事】SMBCオペレーションサービス(2018年12月3日) SMBCオペレーションサービス ⅲ.人材・コールセンター・アウトソーシング (2018年12月3日) 大阪物流業務第二部長、執行役員大阪物流業務第一部長、藤本卓也 ...続きを見る
【人事】SMBCオペレーションサービス(2018年10月25日) SMBCオペレーションサービス ⅲ.人材・コールセンター・アウトソーシング (2018年10月25日) 監査役、西孝芳 退任(監査役)植田裕夫 ...続きを見る
【人事】SMBCオペレーションサービス(2018年10月1日) SMBCオペレーションサービス ⅲ.人材・コールセンター・アウトソーシング (2018年10月1日) 研修部担当、専務執行役員、松下祐二 外貨業務部担当(外貨事業部門長)専務執行役員、秋山政秀 融資業務(東京融資集中第一部長)常務執行役員、高橋安治 ...続きを見る