(2023年11月27日)
取締役、森本耕司
取締役、松田華織
退任(代表取締役)笠原弘和
...続きを見る
(2022年11月25日)
取締役、西村浩
取締役、山之内督宗
取締役、山元秀樹
...続きを見る
(2022年11月25日)
代表取締役(社長)笠原弘和
代表取締役、西村浩
...続きを見る
(2022年5月20日)
社外取締役、幸富成
社外取締役、横山友之
取締役、清見義明
...続きを見る
(2019年11月28日)
社長、笠原弘和(かさはら ひろかず)
取締役、遠藤洋
取締役、佐伯猛志
...続きを見る
(2018年11月29日)
取締役、川崎修一
退任(取締役)香藤紘一
退任(取締役)名越陽子
...続きを見る
(2016年11月29日)
CEO(COO)社長、奥田泰司
取締役、香藤紘一
取締役(監査役)松本卓也
...続きを見る
(2016年1月5日)
社長兼COO(代表取締役)奥田泰司
代表取締役兼CFO(社長)長倉統己
取締役、松山昌司
...続きを見る