【人事】PCIホールディングス(2022年12月21日) PCIホールディングス ⅰ.SIer・ソフトウェア・保守 (2022年12月21日) 取締役、小野種紀 取締役、太平博一 取締役、野村昌弘 取締役、坂栄鷹子 ...続きを見る
【人事】PCIホールディングス(2022年4月1日) PCIホールディングス ⅰ.SIer・ソフトウェア・保守 社長人事 (2022年4月1日) 会長(会長兼社長)天野豊美 社長(取締役)横山邦男(よこやま くにお) ...続きを見る
【人事】PCIホールディングス(2021年12月22日) PCIホールディングス ⅰ.SIer・ソフトウェア・保守 (2021年12月22日) 取締役(顧問)横山邦男 退任(取締役相談役)原口直道 ...続きを見る
【人事】PCIホールディングス(2020年12月18日) PCIホールディングス ⅰ.SIer・ソフトウェア・保守 (2020年12月18日) 会長兼社長(会長)天野豊美 常務成長戦略担当、PCIソリューションズ社長、堀部保弘 常務成長戦略担当、りーふねっと社長、岡丈詞 ...続きを見る
【人事】PCIホールディングス(2018年12月20日) PCIホールディングス ⅰ.SIer・ソフトウェア・保守 (2018年12月20日) 社外取締役(常勤監査役)宮原譲 社外取締役、佐藤貴則 社外取締役、牧真之介 ...続きを見る
【人事】PCIホールディングス(2017年12月21日) PCIホールディングス ⅰ.SIer・ソフトウェア・保守 社長人事 (2017年12月21日) 会長(社長)天野豊美 社長(取締役)原口直道(はらぐち なおみち) ...続きを見る
【人事】PCIホールディングス(2015年12月18日) PCIホールディングス ⅰ.SIer・ソフトウェア・保守 (2015年12月18日) 取締役、栗田健史 取締役、経営企画室長、井口直裕 取締役、坂本忠弘 ...続きを見る