【人事】亀田製菓(2016年6月17日) 亀田製菓 F.食品・飲料 (2016年6月17日) 常務執行役員、小林清二 常務執行役員(執行役員)藤崎哲也 常務執行役員(執行役員)古沢紳一 常務執行役員(執行役員)小林章 執行役員、藤川達史 執行役員、田辺真理 ...続きを見る
【人事】ゴールドウイン(2015年6月25日) ゴールドウイン O.家具・文具・スポーツ・雑貨 (2015年6月25日) 取締役、執行役員管理本部人事・、山道正和 監査役、佐々木淳 退任(常勤監査役)向井俊彦 ...続きを見る
【人事】医学生物学研究所(2015年6月23日) 医学生物学研究所 ⅱ.CRO・SMO・CSO 社長人事 (2015年6月23日) 社長(取締役グローバル戦略本部長)山田公政(やまだきみまさ) 副社長、安田健二 取締役、経営企画本部長、森津孝詞 同、JSRライフサイエンス社長、神谷紀一郎 相談役(会長)西田克彦 同(社長)佐々木淳 ...続きを見る
【人事】サンシャインシティ(2015年6月22日) サンシャインシティ ⅳ.旅行・ホテル・レジャー施設 (2015年6月22日) コンベンション事業部管掌(管理部管掌)専務、安達康二 専務管理部管掌(常務管理)入沢和雄 同S・C事業部・コミュニケーション部管掌(顧問)佐々木淳 取締役、三菱地所専務執行役員、林総一郎 同、みずほ銀行常務執行役員、三宅潔 監査役、三菱地所ビル業務企画・、木村透 ...続きを見る
【人事】日立製作所(2015年4月1日) 日立製作所 B.総合電機・家電・AV E.重電・産業用機器・プラント (2015年4月1日) 事業企画本部B企画、吉川武志 同SL企画(B・SL企画)佐藤信彦 金融営業第一本部第一、中村崇志 ...続きを見る
【人事】OKI(2015年4月1日) OKI ⅱ.IT関連・通信機器 (2015年4月1日) 研究開発センタネットワーク・端末技術研究開発、佐々木浩紀 調達センタ調達企画(調達第一)久保田智之 同調達第一、水出良行 ...続きを見る
【人事】日立ソリューションズ(2014年10月1日) 日立ソリューションズ ⅰ.SIer・ソフトウェア・保守 (2014年10月1日) 営業企画本部営業基盤強化センタ長、掛谷慎一 本部長(日立製作所関東支社副支社長)蜂谷孝一 銀行営業第1(銀行営業本部第2)三沢文裕 ...続きを見る
【人事】東芝(2014年4月1日) 東芝 B.総合電機・家電・AV E.重電・産業用機器・プラント (2014年4月1日) クラウド&SL社ビッグデータ・クラウドテクノロジーC長、執行役常務クラウド&SL社副社長兼統括技師長、下辻成佳 関東支社長、営業統括部総合営業・、横溝英樹 営業統括部CS推進室長、七尾智之 ...続きを見る
【人事】北国銀行(2014年4月1日) 北国銀行 ⅰ.銀行・信用金庫 (2014年4月1日) 本店A・金沢中央A担当(本店営業)常務兼執行役員、中山良一 本店営業(富山A統括店長兼富山)執行役員、坂井健一 富山A統括店長兼富山(小松中央A統括店長兼小松中央)同、小西利之 ...続きを見る
【人事】OKI(2014年4月1日) OKI ⅱ.IT関連・通信機器 (2014年4月1日) 経営企画部CSR室長(CSR)柴田和佳子 調達センタ調達企画(調達第二)高橋賢治 同調達第二、野村重夫 ...続きを見る
【人事】東芝(2013年10月1日) 東芝 B.総合電機・家電・AV E.重電・産業用機器・プラント (2013年10月1日) 技術・イノベーション部経営変革統括責任者(イノベーション推進部経営変革統括責任者)斉藤洋 同部知的財産室長、熊谷英夫 生産企画部環境推進室長(環境推進)実平喜好 ...続きを見る
【人事】そごう・西武(2013年8月1日) そごう・西武 ⅰ.小売 (2013年8月1日) 店舗運営部管掌、取締役兼常務執行役員商品・、藤嶋幸男 経営企画部・財務経理部・総務部・人事部・CSR推進室担当(神戸)取締役兼執行役員、林拓二 人事部シニアオフィサー(販売本部次長)執行役員、萩原秀之 ...続きを見る
【人事】AOIPro.(2013年4月1日) AOI Pro. P.その他メーカー (2013年4月1日) 第五・第六PD管掌(第三・第四PD管掌)常務、笹貫善雄 第三PD・戦略事業本部管掌(戦略事業本部長)同、中江康人 戦略事業本部長(第三・第四PDエグゼクティブグローバルプロデューサー)執行役員、北村久美子 ...続きを見る
【人事】ムサシ(2012年10月1日) ムサシ I.印刷・紙パルプ・パネル (2012年10月1日) 東京第一支店長、常務第一営業本部長、佐々木淳 ムサシ・エービーシー常務(東京第一支店長)取締役、辻明 神静支店長、浜田裕治 ...続きを見る
【人事】そごう・西武(2011年8月1日) そごう・西武 ⅰ.小売 (2011年8月1日) 経営企画部・財務経理部・総務部・人事部・システム部・CSR推進室管掌(店舗運営部・CM室管掌兼関西統合本部長)取締役兼専務執行役員、高村有治 店舗運営部・お得意様営業部・CM室管掌兼関西統合本部長、取締役兼専務執行役員、松本隆 横浜兼そごう美術館長(店舗運営)取締役兼執行役員、内田雅己 ...続きを見る
【人事】富士重工業(2011年4月1日) 富士重工業 A.自動車・自動車関連 (2011年4月1日) 航空宇宙Cヴァイスプレジデント、生産計画・、戸塚正一郎 産業機器Cヴァイスプレジデント(エンジン営業)福岡時記雄 S商品企画本部副本部長、増田年男 ...続きを見る