【人事】T&Dアセットマネジメント(2011年10月3日) T&Dアセットマネジメント ⅳ.投資信託関連 (2011年10月3日) 監査役、太陽生命保険取締役兼執行役員証券運用・、坪井親弘 退任(監査役)竹内善巳 ...続きを見る
【人事】大和証券投資信託委託(2011年10月1日) 大和証券投資信託委託 ⅳ.投資信託関連 (2011年10月1日) 人事、執行役員、片柳俊哉 業務監査(計理)渡辺千晃 業務企画兼研究開発部担当部長、小鮒卓也 調査(エクイティ運用)北原雅 エクイティ運用(パッシブ運用)山本信一 パッシブ運用(人事)栗原昌由 ...続きを見る
【人事】T&Dアセットマネジメント(2011年10月1日) T&Dアセットマネジメント ⅳ.投資信託関連 (2011年10月1日) 経営企画部担当兼経営企画(経営部門担当)執行役員、中野健治 ...続きを見る
【人事】日興アセットマネジメント(2011年9月30日) 日興アセットマネジメント ⅳ.投資信託関連 (2011年9月30日) 取締役、DBS銀行シンガポール・カントリーマネージャー、林森成 ...続きを見る
【人事】JPモルガン・アセット・マネジメント(2011年9月1日) JPモルガン・アセット・マネジメント ⅳ.投資信託関連 (2011年9月1日) 執行役員年金営業担当、山田浩之 執行役員投資信託ビジネス担当、清水暁 ...続きを見る
【人事】BNPパリバインベストメント・パートナーズ(2011年9月1日) BNPパリバインベストメント・パートナーズ ⅳ.投資信託関連 社長人事 (2011年9月1日) CEO兼社長、ティノ・モレース ...続きを見る
【人事】モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント(2011年8月1日) モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント ⅳ.投資信託関連 (2011年8月1日) 執行役員投資顧問部長、黒岩喜久男 ...続きを見る
【人事】東京海上アセットマネジメント投信(2011年8月1日) 東京海上アセットマネジメント投信 ⅳ.投資信託関連 (2011年8月1日) 取締役、森島和正 監査役、中村純也 退任(取締役)前佳伸 ...続きを見る
【人事】JPモルガン・アセット・マネジメント(2011年7月1日) JPモルガン・アセット・マネジメント ⅳ.投資信託関連 (2011年7月1日) 会長兼最高管理責任者(社長)サイモン・エフ・ウォールス 社長(副社長)猪股伸晃 ...続きを見る
【人事】野村アセットマネジメント(2011年7月1日) 野村アセットマネジメント ⅳ.投資信託関連 (2011年7月1日) 運用企画室長(総合企画部シニア・マネージャー)赤星真一 金融市場トレーディング(債券運用部シニア・マネージャー)島田晃男 金融法人マーケティング(リテール業務)柿原一宏 ...続きを見る
【人事】大和証券投資信託委託(2011年7月1日) 大和証券投資信託委託 ⅳ.投資信託関連 (2011年7月1日) 国際統括部長(ダイワ・アセット・マネジメントヨーロッパ社長)室伏淳 オルタナティブ・バランス運用、クウォンツ・リサーチ・、西林直彦 運用本部長付部長、大杉敦 ...続きを見る
【人事】日興アセットマネジメント(2011年7月1日) 日興アセットマネジメント ⅳ.投資信託関連 (2011年7月1日) 国際・機関投資家事業統括(機関投資家事業本部長)チャールズ・ビーズリー 機関投資家事業本部長(プロダクト・マーケティング本部長)福永光宏 マーケティング本部長(資産運用サポート)投信営業本部長、大柳雄二 ...続きを見る
【人事】三菱UFJ投信(2011年6月30日) 三菱UFJ投信 ⅳ.投資信託関連 (2011年6月30日) 専務コーポレート部門担当(顧問)阿部直之 管理部門担当(コーポレート部門副担当)常務、佐藤徹 取締役管理部門副担当(執行役員)事務・IT統括部長、飛田雅人 ...続きを見る
【人事】岡三アセットマネジメント(2011年6月27日) 岡三アセットマネジメント ⅳ.投資信託関連 (2011年6月27日) 債券運用部担当、常務運用本部長、三宅美行 システム・オルタナティブ運用兼委託運用(債券運用部担当)取締役運用副本部長、森本喜也 取締役企画総務部・システム部担当、企画総務・、加藤道高 ...続きを見る