【人事】三井住友アセットマネジメント(2011年6月24日) 三井住友アセットマネジメント ⅳ.投資信託関連 (2011年6月24日) 取締役、曽田立夫 監査役、山下尚 監査役、古川英俊 退任(取締役)近藤祐 退任(監査役)内藤和晃 退任(監査役)野崎道雄 ...続きを見る
【人事】みずほ投信投資顧問(2011年6月14日) みずほ投信投資顧問 ⅳ.投資信託関連 (2011年6月14日) 常勤監査役、久保龍治 監査役、森脇朗 監査役、入江淳二 退任(常勤監査役)鈴木勉 退任(監査役)富田健一 退任(監査役)安部大作 ...続きを見る
【人事】T&Dアセットマネジメント(2011年6月14日) T&Dアセットマネジメント ⅳ.投資信託関連 (2011年6月14日) 投資顧問営業部担当(運用部門担当)取締役兼執行役員兼チーフ・インベストメント・オフィサー・、チャールズ・J・ヤン 監査役、太陽生命保険業務監査部部長、竹内善巳 退任(監査役)水山修 ...続きを見る
【人事】野村アセットマネジメント(2011年6月1日) 野村アセットマネジメント ⅳ.投資信託関連 (2011年6月1日) 取締役兼執行役会長兼CEO(執行役副社長)岩崎俊博 取締役兼執行役社長兼COO(執行役副社長)石田友豪 取締役、今野優 ...続きを見る
【人事】JPモルガン・アセット・マネジメント(2011年4月1日) JPモルガン・アセット・マネジメント ⅳ.投資信託関連 (2011年4月1日) 常務執行役員(執行役員)投資信託・、深江薫 ...続きを見る
【人事】野村アセットマネジメント(2011年4月1日) 野村アセットマネジメント ⅳ.投資信託関連 (2011年4月1日) 取締役、森田敏夫 取締役会議長(会長)稲野和利 執行役副社長リテール・クライアント・グローバル・インスティテューショナル・クライアント・海外業務統括(執行役兼執行役員専務商品・リスク管理・コーポレート部門・海外管掌)石田友豪 ...続きを見る
【人事】ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(2011年2月9日) ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント ⅳ.投資信託関連 社長人事 (2011年2月9日) 社長、桐谷重毅 副会長(社長)土岐大介 ...続きを見る
【人事】三井住友アセットマネジメント(2010年10月1日) 三井住友アセットマネジメント ⅳ.投資信託関連 (2010年10月1日) 運用企画部・外部委託運用グループ担当(ミツイスミトモアセットマネジメント香港社長)執行役員、高森麗次 ...続きを見る