【人事】東陽テクニカ(2023年12月21日) 東陽テクニカ Ⅷ.商社 (2023年12月21日) 取締役(執行役員)木内健雄 取締役(執行役員)松井俊明 社外取締役、依田智樹 退任(常務)柏正孝 退任(取締役)熊川靖 ...続きを見る
【人事】東陽テクニカ(2020年12月24日) 東陽テクニカ Ⅷ.商社 社長人事 (2020年12月24日) 社長(専務)高野俊也(こうの としや) 常務(取締役)柏正孝 退任(社長)五味勝 ...続きを見る
【人事】東陽テクニカ(2015年12月22日) 東陽テクニカ Ⅷ.商社 (2015年12月22日) 社外取締役、中央大学理工学部教授、大久保信行 社外監査役、公認会計士堀之北重久事務所代表、堀之北重久 退任(社外監査役)清野直志 ...続きを見る
【人事】東陽テクニカ(2014年12月19日) 東陽テクニカ Ⅷ.商社 (2014年12月19日) 取締役(執行役員)小野寺充 同(NTT―ATテクノコミュニケーションズ相談役)秋山延義 監査役、森川紀代 ...続きを見る
【人事】東陽テクニカ(2014年10月1日) 東陽テクニカ Ⅷ.商社 (2014年10月1日) 執行役員、海洋計測・、半谷和祐 EMCマイクロウェーブ計測、今泉良通 情報通信システム営業第2、川内正彦 ...続きを見る
【人事】東陽テクニカ(2013年12月19日) 東陽テクニカ Ⅷ.商社 (2013年12月19日) 常務(取締役)経営企画室長兼経理・、十時崇蔵 取締役(執行役員)EMCマイクロウェーブ計測・、高野俊也 退任(会長)渡辺洋介 ...続きを見る